• 18 November 2013
    • Математика
    • Автор: PolyaPanova

    Выполни действия:

    ((9825+243000:648)*8070-9080*9006+1202730):345

    Выполнить по действиям


    • 18 November 2013
    • Ответ оставил: Ievghienii01

    1)243000:648=375
    2)9825+375=10200
    3)10200*8070=82314000
    4)9080*9006=81774480
    5)82314000-81774480=539520
    6)539520+1202730=1742250
    7)1742250:345=5050

    Оцените ответ
    • 18 November 2013
    • Ответ оставил: Daryaddddd5

    243000 / 648 = 375
    9825+375=10200
    10200*8070=82314000
    9080*9006=81774480
    82314000 − 81774480 = 539520
    539520+1202730=1742250
    1742250/345=5050







    Оцените ответ

    • НЕ НАШЛИ ОТВЕТ?
    Если вас не устраивает ответ или его нет, то попробуйте воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету...

Последние и похожие вопросы

Ответ на вопрос Выполни действия:((9825+243000:648)*8070-9080*9006+1202730):345Выполнить по действиям - Вопросов.Нет

404