• 28 November 2013
    • Математика
    • Автор: ПомощницаСанты

    Вычислите : 684*705-1232:35*98+100688:248=......


    • 28 November 2013
    • Ответ оставил: Ишоврщлр

    684*705-1232:35*98+100688:248= 479176,4
    1) 684*705= 482220 
    2) 1232:35=35,2
    3)98*35,2=3449,6
    4)100688:248=406
    5)482220-3449,6=478770,4
    6) 478770,4+406=479176,4

    Оцените ответ

    • НЕ НАШЛИ ОТВЕТ?
    Если вас не устраивает ответ или его нет, то попробуйте воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету...

Последние и похожие вопросы