• 24 December 2013
    • Математика
    • Автор: Olgachukalovska

    Hешение примера по действиям (2908 * 537 - 1243074 ) : 6 - 7840 * 400 : 490 + 953313=


    • 24 December 2013
    • Ответ оставил: yanaogreb79

    (2908 * 537 - 1243074 ) : 6 - 7840 * 400 : 490 + 953313=1 000 000
    2908*537=1561596
    1561596-1243074=318522
    318522:6=53087
    7840*400=3136000
    3136000:490=6400
    53087-6400=46687
    46687+953313=1 000 000

    Оцените ответ

    • НЕ НАШЛИ ОТВЕТ?
    Если вас не устраивает ответ или его нет, то попробуйте воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету...

Последние и похожие вопросы